Дважды два

ДВА * ДВА = ЧЕТЫРЕ 

Ответ: 459 * 459 = 210681

Ваша оценка: Нет Средняя: 3.7 (106 оценки)


Комментарии

807*807=651249

807 - неверно

567*567 = 321489
807*807 = 651249
854*854 = 729316

Кажется это все три варианта.
Так что 807 - тоже верно.

Правда как это решать чисто математически - непонятно.

Написал предыдущий пост и понял, что я искал решение для всех разных цифр, а в произведении 2 и 4 цифры должны быть одинаковыми, поэтому у автора единственно верный ответ...

Всё таки как правельно

382, 395, 406, 459, 514, 561, 604, 684, 721, 802, 975, 984

Вы все неправильно нашли ответы потому что в результате 2 и 6 цифра должны СОВПАДАТЬ!!!! Я вот правильно нашла: 461 * 461 = 212521))

ага "умная"
а 1 и 3 цифра в ответе должны быть различны

Неправильно

Неправильно

459*459=210681